Informazioni su André Suter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome André Suter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Suter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005269538, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
KlarText - AG, in Meggen, CHE-114.823.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Susanne, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, André, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1793343, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SLS Swiss Location Services GmbH, bisher in Meggen, CHE-114.903.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 11, Publ. 5610866).
Gründungsstatuten:
08.05.2009.
Statutenänderung:
07.10.2014.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 6, 6330 Cham.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, André, von Luzern, in Berikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Rahel, von Zürich, in Würenlos, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Herzog, Peter, von Zürich, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Würenlos].
Numero di pubblicazione: 7100578, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
KlarText - AG, in Meggen, CH-100.3.790.032-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 11, Publ. 5610860).
Statutenänderung:
04.03.2013.
Zweck neu:
Beratung in der Unternehmens- und Organisationsentwicklung;
Konzeptarbeiten;
Projektleitung, -begleitung, -koordination sowie Ausbildung und Coaching;
Erarbeitung von Marketing- und Werbekonzepten;
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art;
Beteiligungen;
Übernahme von Vertretungen;
Handel mit Waren aller Art;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, André, von Luzern, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Suter, Susanne, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.