Informazioni su Pius Suppiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pius Suppiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4327861, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
chuva gmbh, in Weggis, CHE-311.186.672, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4114023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suppiger, Pius, von Buttisholz, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Dora, genannt Doris, von Amlikon-Bissegg, in Weggis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4114023, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Restaurant Rezgia Viglia GmbH, bisher in Albula/Alvra, CHE-311.186.672, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 951247).
Statutenänderung:
04.01.2018.
Firma neu:
chuva gmbh.
Sitz neu:
Weggis.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 83, 6353 Weggis. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suppiger, Pius, von Buttisholz, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Vaz/Obervaz];
Amrein, Dora, genannt Doris, von Amlikon-Bissegg, in Weggis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Amrein, Doris, in Vaz/Obervaz].
Numero di pubblicazione: 951247, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Restaurant Rezgia Viglia GmbH, in Brienz/Brinzauls, CH-350.4.003.556-0, Voia Principala 4, 7084 Brienz/Brinzauls, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Pius Suppiger, Restaurant Rezgia Viglia, in Brienz/Brinzauls, gemäss Vertrag vom 27.06.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 58'096.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 37'706.38, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 390.40 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 27.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Suppiger, Pius, von Buttisholz, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Amrein, Doris, von Amlikon-Bissegg, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.