Informazioni su Christine Sudler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christine Sudler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005953333, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tiefenbach Mechanik GmbH, in Bauma, CHE-105.684.825, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424769).
Statutenänderung:
30.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt eine mechanische Werkstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sudler, Andreas, von Bauma, in Bauma, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00];
Sudler, Christine, von Bauma, in Bauma, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005827685, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ProMacRent GmbH, in Zug, CHE-351.234.768, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3679839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sudler, Christine, von Rothrist, in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sudler, Andreas, von Bauma, in Bauma, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: 3679839, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ProMacRent GmbH, in Zug, CHE-351.234.768, c/o swissteam office center AG, Zweigniederlassung Zug, Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2017.
Zweck:
Handel und Vermietung von Produktionsmaschinen für die metallverarbeitende Industrie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 29.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sudler, Christine, von Rothrist, in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Sudler, Andreas, von Bauma, in Bauma, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 200.00.