Informazioni su Michael Stutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Stutz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Stutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006103620, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Brügglifeld Catering AG, in Aarau, CHE-313.606.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908926).
Domizil neu:
c/o Peter Gloor, Hinterdorfstrasse 15b, 5032 Aarau Rohr.
Weitere Adressen:
Stadion Brügglifeld, Brügglifeld 7, 5000 Aarau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Michael, von Sarmenstorf, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Malans];
Stutz, Samuel, von Niederwil (AG), in Büttikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen (AG)].
Numero di pubblicazione: HR02-1006008925, Ufficio del registro di commercio Grigioni
LAAX Hospitality 3.0 AG, in Laax, CHE-260.586.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005058005).
Firma neu:
LAAX Hospitality 3.0 AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Michael, von Sarmenstorf, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Giorgi, Romano, von Blenio, in Flims, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Markus, von Untervaz, in Chur, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brentel, Guglielmo L., von Unterseen, in Rapperswil-Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Beno Eugen, von Weggis, in Maienfeld, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005908926, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Brügglifeld Catering AG, in Aarau, CHE-313.606.780, Stadion Brügglifeld, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2023. 05.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Verpflegungs- und Restaurationsbetrieben sowie das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungsdienstleistungen im Bereich der Restauration. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gloor, Peter, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burki, Sandro, von Biberist, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Michael, von Sarmenstorf, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Samuel, von Niederwil (AG), in Wohlen (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.