Informazioni su Jürg Stuker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Stuker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005802042, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Alterswohnfürsorge der Pfarrei Herz-Jesu Oerlikon, in Zürich, CHE-110.383.967, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuker, Jürg, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Separovic Reddersen, Oliver, von Lostorf, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005366587, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Römisch-katholische Pfarrkirchenstiftung Herz-Jesu Zürich-Oerlikon, in Zürich, CHE-483.981.864, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuker, Jürg, von Eriswil, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Holzen, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004511297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Römisch-katholische Pfarrkirchenstiftung Herz-Jesu Zürich-Oerlikon, in Zürich, CHE-483.981.864, Schwamendingenstrasse 55, 8050 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
10.07.1952. 25.10.2018.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt folgende Zwecke: A. den römisch-katholischen Gläubigen der Pfarrei Herz-Jesu Zürich-Oerlikon den regelmässigen Gottesdienst zu ermöglichen und für sie die Seelsorge und Fürsorge im weiteren Sinne sicherzustellen;
B. die Ziele des Verbandes der römisch-katholischen Pfarrkirchenstiftungen der Stadt Zürich zu fördern;
C. nach Massgabe ihrer finanziellen Möglichkeiten die Ausübung der Werke des Apostolates und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen (vgl. c (canon) 1254 § 2 CIC (Codex luris Canonici)) auch über die Grenzen der Pfarrei hinaus wahrzunehmen. D. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Stuker, Jürg, von Eriswil, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henz, Klaus Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Herzog van der Mond, Charles, von Homburg, in Unterengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Klarer, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gächter, Ursula , von Oberriet (SG), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Holzen, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.