Informazioni su Frank Stuhr
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Frank Stuhr
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frank Stuhr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6805054, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FLUXRON Solutions AG, bisher in Häggenschwil, CH-320.3.070.417-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, S. 0, Publ. 6447836).
Gründungsstatuten:
15.11.2011.
Statutenänderung:
06.08.2012.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Weinfelderstrasse 82, 8580 Amriswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäckle, Benno, von Amriswil, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Heuberger, Roland, von Rickenbach TG, in Romanshorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuhr, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Kürnbach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alpiger, Markus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wilen bei Wil (Wilen TG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Hans, von Brütten, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6029634, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
E.G.O. Commercial Electronics AG, in Gossau SG, CH-300.3.012.402-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 19, Publ. 5703228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuhr, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Kürnbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäckle, Benno, von Amriswil, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörsting, Dr. Karlheinz, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2333294, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
E.G.O. Commercial Electronics AG, bisher in Herisau, Entwicklung von elektronischen Geräten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13.10.2003, S. 2, Publ. 1211008).
Gründungsstatuten:
29.10.1975.
Statutenänderung:
2.04.2004.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
Wehrstrasse 12, 9200 Gossau.
Zweck:
Entwicklung, Produktion und Verkauf von elektronischen Geräten, insbesondere Leistungselektronik und Steuerung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Benno, von Zurzach, in Walchwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Riedo, Patrice, von St. Antoni, in Zug, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fischer, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Sulzfeld (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gänsler, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Balingen-Ostdorf (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Stuhr, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Kürnbach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nittendorf (DE)].