Informazioni su Fridolin Stüssi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Fridolin Stüssi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005344379, Ufficio del registro di commercio Glarona
Verein AVOI, in Glarus Nord, CHE-112.029.100, Verein (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Peter Jakob, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lehnherr, Hans, von Wimmis, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ruoss, Marcel Friedrich, von Schübelbach, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stüssi, Fridolin, von Glarus Nord, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Trümpi, Jost Fridolin, von Glarus, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Ramona, von Eschenbach (SG), in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Jenny, Caspar August, von Glarus Nord, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lippuner, Andy, von Grabs, in Obstalden (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Widmer, Max, von Glarus, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Graf, Michaela, von Flums, in Bad Ragaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathiuet-Schwitter, Daniel Anton, von Sumvitg, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolt, Heinz Josef, von Mels, in Mels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: HR01-1004973992, Ufficio del registro di commercio Glarona
Stüssi Logistik GmbH, in Glarus Nord, CHE-302.325.816, Gerbistrasse 1, 8865 Bilten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Waren-, Sach- und Personentransporten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und verkaufen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein können. Sie kann zudem Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch angegebene Anschrift.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stüssi, Fridolin, von Glarus Nord, in Bilten (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1308045, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Verein AVOI, in Glarus Nord, CHE-165.074.582, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2000, 03.01.2014.
Zweck:
Der Verein bezweckt, Arbeitslosen, Ausgesteuerten und von Dritten zugewiesenen Personen durch Weiterbildung, Umschulung, Beschäftigung und Mithilfe bei der Vermittlung, den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu ermöglichen. Der Verein hält sich bei der Erfüllung arbeitsmarktlicher Massnahmen an die Gesetzgebung im Bereich der Arbeitslosenversicherung.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Leistungen für Dritte, freiwillige Zuwendungen.
Eingetragene Personen:
Lienhard, Andrea, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Dora, von Ebnat-Kappel, Kappel SG, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Läderach, Jürg, von Worb, in Tuggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lehnherr, Hans, von Wimmis, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ruoss, Marcel Friedrich, von Schübelbach, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stüssi, Fridolin, von Glarus Nord, in Weesen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Trümpi, Jost Fridolin, von Glarus, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Slongo, Paul Mirko, von Glarus, in Glarus, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.