Informazioni su Dr. Peter Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Peter Studer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Peter Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1697641, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Drelag AG, in Luzern, CHE-100.279.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7038292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läng, Heinz, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bozzetti, Josef, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Walter, von Erlinsbach AG, in Oftringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Dr. Peter, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7160410, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
P. Steimann Verwaltung AG, in Luzern, CH-100.3.013.537-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, S. 12, Publ. 5598834).
Firma neu:
P. Steimann Verwaltung AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17.04.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Lohri & Partner Treuhand GmbH, Buggenhalde 13, 6043 Adligenswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steimann, Peter, von Luzern, in Luzern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Studer, Dr. Peter, von Luzern und Escholzmatt-Marbach, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Escholzmatt, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Lohri & Partner Treuhand GmbH (CH-100.4.018.356-4), in Adligenswil, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 1219154, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Personalfürsorgestiftung der Alpin Verwaltungs AG, Sitz Zug, Vorsorge der Destinatäre, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 20.03.1982, S. 886).
Domizil Neu:
Chollerstrasse 35, 6300 Zug.
Eingetragene Personen Neu:
Studer, Dr. Peter, Heimat Luzern, Escholzmatt, in Luzern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Manuela, Heimat Ursenbach, in Oberbüren, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Revisions-AG, in Zug, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Andolfatto, lic. iur. Josef, Heimat Herisau, in Wallisellen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Fussen-Kunz, Gisela, Heimat Oberems, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].