Informazioni su Erwin Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Erwin Studer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005526888, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
elpla AG, in Römerswil, CHE-157.318.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Erwin, von Schüpfheim, in Römerswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hafner Studer, Margrit, von Schüpfheim, in Römerswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3226973, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
elpla AG, in Römerswil, CHE-157.318.084, Neudorfstrasse 2, 6027 Römerswil LU, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2016.
Zweck:
Planung und Projektierung elektrischer Stark- und Schwachstromanlagen;
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Vermittlung von Patenten, Lizenzen oder anderen Schutzrechten und Wertpapieren;
Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art sowie insbesondere Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Eingehung von Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte;
Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundstücken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Studer Erwin Elektro AG, in Römerswil (CHE-107.236.366) bestimmte Aktiven und Passiven gemäss einer noch zu erstellenden Bilanz und Inventarliste zu einem maximalen Nettoübernahmepreis von CHF 800'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 07.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Studer, Erwin, von Schüpfheim, in Römerswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Studer & Schütz Elektro AG, in R ö m e r s w i l, Planung, Projektierung und Installation elektrischer Stark- und Schwachstromanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.1994, S. 4308).
Statutenänderung:
23.03.2000.
Firma neu:
Studer Erwin Elektro AG Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schütz, Hans, von Schüpfheim, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fidura Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Erwin, von Schüpfheim, in Römerswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter und Sekretär];
Alois Heer Treuhand und Revision, in Hitzkirch, Revisionsstelle.