Informazioni su Alois Otto Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alois Otto Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004946452, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pirag AG, in Moosseedorf, CHE-101.443.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Alois, von Schüpfheim, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Fritz, von Ittigen, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Christine, von Wyssachen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004675425, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pirag AG Autoshop, in Moosseedorf, CHE-101.443.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671203).
Statutenänderung:
19.06.2019.
Firma neu:
Pirag AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien, sowie Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu dienen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger-Zeller, Christine, von Wyssachen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grotz + Burri Treuhand AG (CHE-108.028.959), in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Alois, von Schüpfheim, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.