Informazioni su Alfred Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005589387, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
DECA immo GmbH, in Gaiserwald, CHE-131.590.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, S.0, Publ. 1817267).
Firma neu:
DECA immo GmbH in Liquidation.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Ausführung von Projektierungs- und Planungsaufträgen für Neu- und Umbauten, Bauausführung jeglicher Art, Erbringen von Immobiliendienstleistungen wie Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften sowie Kauf- und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Patente, Vertriebsrechte, Lizenzen etc. erwerben, bewirtschaften und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Alfred, von Vilters-Wangs, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2617143, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Osterwalder St. Gallen AG, in St. Gallen, CHE-105.959.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2015, Publ. 2330405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Alfred, von Vilters-Wangs, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnherr, Hanspeter, von Au SG, in Steinach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Oliver, von Adligenswil, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Pius, von Schmiedrued, in Urnäsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Hanspeter, von Sachseln, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1817267, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
DECA immo GmbH, in Gaiserwald, CHE-131.590.182, Auwiesenstrasse 35, 9030 Abtwil , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.10.2014, 06.11.2014.
Zweck:
Ausführung von Projektierungs- und Planungsaufträgen für Neu- und Umbauten, Bauausführung jeglicher Art, Erbringen von Immobiliendienstleistungen wie Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften sowie Kauf- und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Patente, Vertriebsrechte, Lizenzen etc. erwerben, bewirtschaften und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.10.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Studer, Alfred, von Vilters-Wangs, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Cavalli, Theresia, von Centovalli, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.