Informazioni su Christian Paul Stritt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Paul Stritt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005503788, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
European Construction Systems AG, in Kerns, CHE-238.670.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832702).
Statutenänderung:
15.06.2022.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Güterstrasse 3, 6060 Sarnen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fassmann, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stritt, Christian, von Fribourg, in Wünnewil-Flamatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3663835, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spörri MAS Treuhand AG, in Bern, CHE-108.014.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535207).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach, 3000 Bern 23].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Heinz, von Hofstetten bei Brienz, in Hofstetten b. Brienz (Hofstetten bei Brienz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenelten, Niklaus, genannt Klaus, von Ergisch und St. Niklaus, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stritt, Christian, von Fribourg, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3003451, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spörri MAS Treuhand AG, in Bern, CHE-108.014.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, Publ. 2726107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Hans Georg, von Marthalen, in Liebefeld (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stritt, Christian, von Fribourg, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.