Informazioni su Brigitte Strickler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Brigitte Strickler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5354376, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
dezember und juli gmbh, in Hinwil, CH-020.4.003.423-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2004, S. 19, Publ. 2535578).
Statutenänderung:
22.06.2009, 03.11.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von integralen und medienunabhängigen Lösungen in den Bereichen Kommunikation und Design. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fawer, Ursula, von Münchenwiler, in Hinwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Strickler, Brigitte, von Richterswil, in Hinwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Markus, von Luzern, in Hinwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Jauch, Patrick, von Fislisbach, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
dezember und juli gmbh, bisher in B u b i k o n , Gestaltung von Kommunikations- und Designlösungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.1999, S. 6127).
Statutenänderung:
18.12.2000.
Sitz neu:
H i n w i l .
Domizil neu:
Sackstrasse 33, 8342 Wernetshausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Markus, von Luzern, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.- [bisher: in Bubikon, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-];
Jauch, Patrick, von Fislisbach, in Hinwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-;
Fawer, Ursula, von Münchenwiler, in Hinwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Strickler, Brigitte, von Richterswil, in Hinwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.