Informazioni su Alfred Albert Strickler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Albert Strickler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4513244, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
MFC Corporate Services AG, in Herisau, CH-660.0.240.993-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2008, S. 2, Publ. 4338544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strickler, Alfred, von Zürich, in Wolfhausen (Bubikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Numero di pubblicazione: 3241232, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
MFC Merchant Bank SA, in Herisau, CH-660.0.240.993-1, Betreiben einer hauptsächlich im Bereich Investment Banking aktiven Bank usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2005, S. 2, Publ. 3044944).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strickler, Alfred, von Zürich, in Wolfhausen (Bubikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 673152, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lincoln Trading AG, bisher in Zürich, Handelsgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2000, S. 5355).
Statutenänderung:
13.09.2002.
Sitz neu:
Bubikon.
Domizil neu:
Glärnischstrasse 7, 8633 Wolfhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lecki, Alexander, von Baden, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bickel, Karl, von Zürich, in Oberengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Huber, Robert, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strickler, Irma, von Zürich, in Bubikon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Strickler, Alfred, von Zürich, in Bubikon, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.