Informazioni su Christoph Streule
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Streule
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006032846, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BELVOIR CAPITAL AG, in Zürich, CHE-111.703.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965289).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streule, Christoph, von Ennetbaden, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Peter, von Bolken, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trabaldo Togna, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1807449, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BELVOIR CAPITAL AG, in Zürich, CHE-111.703.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1590639).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esmaili-Firouz, Morteza, von Lausanne, in Yens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarikhani, Nima, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streule, Christoph, von Ennetbaden, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7039472, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AZURE WEALTH ZURICH AG, in Zürich, CH-020.3.037.440-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6984464).
Statutenänderung:
18.01.2013.
Firma neu:
AWS AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(AWS SA) (AWS LTD).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esmaili-Firouz, Morteza, von Lausanne, in Yens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streule, Christoph, von Ennetbaden, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pazos, Nicolas, von Collonge-Bellerive, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kasavi, Igal, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.