Informazioni su Eva-Gabriele Streit
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eva-Gabriele Streit
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3641172, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paracelsus-Spital Richterswil, in Richterswil, CH-020.6.000.171-1, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2006, S. 20, Publ. 3481386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diggelmann, Therese, von Rupperswil, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreifuss, Alex, von Zürich und Endingen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Eva-Gabriele, von Jaberg, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeri, Therese, von Rüeggisberg, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuthold, Jürg, von Horgen und Aeugst am Albis, in Aeugst am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Robin, von Rafz, in Schwerzenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skala, Dr. Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 922584, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paracelsus-Spital Richterswil, in Richterswil, Verein (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2002, S. 20, Publ. 364138).
Statutenänderung:
24.10.2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Christoph, von Horgen, in Bauma, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichelt, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Stefan, von Rüschlikon, in Richterswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Messmer, Christoph, von Urnäsch, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Groot, Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuck, Dr. Angela, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Johannes, von Steinmaur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dreifuss, Alex, von Zürich und Endingen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes und Mitglied der Geschäftsleitung];
Honhoff, Irene, niederländische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes und Mitglied der Geschäftsleitung];
Rist, Lukas, von Russikon, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Eva-Gabriele, von Jaberg, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Mitglied der Geschäftsleitung].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paracelsus-Spital Richterswil, in Richterswil, Verein (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2001, S. 1244).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreifuss, Alex, von Zürich und Endingen, in Zürich, Präsident des Vorstandes und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Honhoff, Irene, niederländische Staatsangehörige, in Freienbach, Vizepräsidentin des Vorstandes und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin];
Diggelmann, Therese, von Rupperswil, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Kaiser, Christoph, von Horgen, in Bauma, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Streit, Eva-Gabriele, von Jaberg, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Obrist, Stefan, von Rüschlikon, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichelt, Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.