Informazioni su Michael Jürg Strehler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Jürg Strehler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005794434, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hofstetter Gastechnik AG, in Hindelbank, CHE-173.088.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005530824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Ulrich Peter, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strehler, Michael, von Zürich, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schiopu, Alin, rumänischer Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005530824, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hofstetter Gastechnik AG, in Hindelbank, CHE-173.088.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strehler, Michael, von Zürich, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005420021, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Acordia GmbH, in Risch, CHE-404.121.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281185).
Firma neu:
Acordia GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Legalis Consulting GmbH, Suurstoffi 29, 6343 Rotkreuz. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strehler, Michael Jürg, von Zürich, in Sempach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].