Informazioni su Peter Strazzarino
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Strazzarino
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006012374, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hiltex AG, in Niederlenz, CHE-107.124.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S.2, Publ. 5023314).
Statutenänderung:
05.04.2024.
Sitz neu:
Gränichen.
Domizil neu:
Oberfeldstrasse 13, 5722 Gränichen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Möbeln, Bettwaren und Waren aller Art sowie der Betrieb eines Online-Shops. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen vergeben und aufnehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern, insbesondere auch Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 387'638.60 (inkl. Goodwil von CHF 50'000.--) sowie Passiven von CHF 286'104.58 der erloschenen Einzelunternehmen "Hiltex-Wohntextilien A. Hildbrand", in Villmergen, gemäss Bilanz per 01.01.1994, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'534.02 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strazzarino, Peter, von Rüderswil, in Schinznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schafisheim];
Strazzarino-Hausmann, Barbara, von Rüderswil und Schafisheim, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schafisheim].
Numero di pubblicazione: 2086698, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Jörg Fricker + Peter Strazzarino, www.rampenverkauf.ch, in Niederlenz, Betreiben von Online-Shop's usw., Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2000, S. 5295).
Firma neu:
Peter Strazzarino Handel und Marketing.
Rechtsform neu:
Einzelfirma.
Zweck neu:
Handel und Marketing im Bereich von Waren aller Art. Die Kollektivgesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Jörg Fricker aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Das Geschäft wird im Sinne von Art. 579 OR als Einzelfirma weitergeführt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Jörg, von Hunzenschwil, in Staufen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strazzarino, Peter, von Rüderswil, in Schafisheim, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hiltex AG, in Niederlenz, Anfertigung von und Handel mit Bettwaren, Wohntextilien und Innendekorationen sowie Bettfederreinigung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.1998, S. 5053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B & S Treuhand AG, in Muri, Revisionsstelle;
Hildbrand, Alfred, von Boswil, in Villmergen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strazzarino, Peter, von Rüderswil, in Schafisheim, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Strazzarino-Hausmann, Barbara, von Rüderswil und Schafisheim, in Schafisheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Maurer Treuhand AG, in Rohr AG, Revisionsstelle.