Informazioni su Marion Storch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marion Storch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4049065, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AST Asset Security Trust AG, in Zürich, CHE-115.015.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3401445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sennhenn, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storch, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1398003, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Corum Vermögensverwaltung AG, in Zürich, CHE-109.456.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1192081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Storch, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Michel Henri, von Trub, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, René Felix, von Riehen, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1282787, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AST Asset Security Trust AG, bisher in Zug, CHE-115.015.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2010, S. 24, Publ. 5635522).
Gründungsstatuten:
02.07.2009.
Statutenänderung:
15.11.2013.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Usteristrasse 14, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Werner, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Stephan, von Römerswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennhenn, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Storch, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.