Informazioni su Christoph Stoica
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Stoica
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006088035, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sage Bäurer AG, in Risch, CHE-106.417.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoica, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rothweiler, Daniela Amalia, deutsche Staatsangehörige, in Donaueschingen (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehrtens, Dirk Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Utting am Ammersee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006032408, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sage Bäurer AG, in Risch, CHE-106.417.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005565030).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoica, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Classen, Jessica Milena, deutsche Staatsangehörige, in Erftstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005548385, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KHK Software AG, in Risch, CHE-103.626.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377020).
Firma neu:
KHK Software AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.08.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoica, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Padrutt, Christian, von Arosa, in Küssnacht (SZ), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].