Informazioni su René K. Stössel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René K. Stössel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3508831, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rikag Pneu-Service AG, in Oberengstringen, CHE-106.147.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 24, Publ. 6035136).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, René, von Weesen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stössel, Karl, von Weesen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)];
Dill, Andreas, von Arisdorf, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller-Meli, Susi Maria Berta, von Zürich, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1714277, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
9months GmbH, in Uitikon, CHE-113.335.479, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2012, Publ. 6946480).
Statutenänderung:
28.08.2014.
Sitz neu:
Kilchberg ZH.
Domizil neu:
Schoorenstrasse 37, 8802 Kilchberg ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stössel, René, von Weesen, in Uitikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Nicole, von Basel und Weesen, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uitikon].
Numero di pubblicazione: 5646730, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hydrodyn AG, in Zürich, CH-020.3.912.460-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.1999, S. 4082).
Firma neu:
Hydrodyn AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.04.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Slongo, Dr. Bruno, von Wila, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stössel, René, von Weesen, in Birmensdorf ZH, Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moosmann, Willy, von Wileroltigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].