Informazioni su Thomas Markus Stöcklin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Markus Stöcklin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006114069, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Manor AG, in Basel, CHE-105.901.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2024, Publ. 1006078373).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kottenauer, Sandra Theresia, von Genève, in Genève, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Udligenswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen].
Numero di pubblicazione: HR02-1006007399, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft, in Adligenswil, CHE-107.247.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2024, Publ. 1005976100).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Udligenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Meggen].
Numero di pubblicazione: HR02-1006006334, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005944953).
Statutenänderung:
05.04.2024. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.02.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.04.2023 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourdon-Tracol, Laurence, französische Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werkle, Corinna Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Bühl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.