Informazioni su Hans Stocker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Stocker
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Stocker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004822417, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Targo Specialty Products AG, in Mettmenstetten, CHE-104.290.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S.30, Publ. 5013718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Hans, von Abtwil, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stocker, Gabriel, von Abtwil, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 2713642, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schaffner-Behrend GmbH, in Regensdorf, CH-020.4.023.957-7, Handel mit Produkten für die Fahrzeugindustrie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2004, S. 20, Publ. 2171274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GKN Driveline International GmbH, in Lohmar (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 500'000.--;
Stocker, Hans, von Abtwil, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GKN Service International GmbH, in Rösrath (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 500'000.--.
Numero di pubblicazione: 2171274, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schaffner-Behrend GmbH, in Regensdorf, Handel mit Produkten für die Fahrzeugindustrie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2001, S. 6900).
Statutenänderung:
5.03.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GKN Automotive GmbH, in Lohmar (D), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 499'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GKN Driveline International GmbH, in Lohmar (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 500'000.-- [bisher: GKN Automotive International GmbH, in Lohmar (D), mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Stocker, Hans, von Abtwil, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Wirth, Bruno, von Uzwil, in Oberwil-Lieli, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jühlen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Saunders, Robert Henry, britischer Staatsangehöriger, in Shrewsbury (UK), mit Kollektivprokura zu zweien.