Informazioni su Dr. Alfred Stingelin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Alfred Stingelin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3907631, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BAG Immobilien AG, in Gebenstorf, CHE-101.403.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118859).
Domizil neu:
Limmatstrasse 55, 5412 Vogelsang AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jermann, Dr. Matthias U., von Zwingen, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stingelin, Dr. Alfred, von Pratteln, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Dr. Peter, von Staldenried, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masina, Franco, von Bern, in Stettlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Lukas, von Staldenried, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2001249, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Translumen-BAG S.A., bisher in Le Mont-sur-Lausanne, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 28, Publ. 5085150).
Gründungsstatuten:
18.07.1973.
Statutenänderung:
30.01.2015.
Firma neu:
SKIN689 (Switzerland) AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar.
Zweck neu:
Produktion und Vermarktung von wirkstoffbasierender Kosmetik;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
15'250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'525 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Selon déclaration du conseil d'administration du 5 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. ].[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Michael, von Entlebuch, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stingelin, Alfred, von Pratteln, in Bâle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Peter, von Staldenried, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermann, Matthias U., von Zwingen, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Balthasar, genannt Balz, von Werthenstein, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Roger, von Dietikon, in Maastricht (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Stefan, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6059872, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
proa ag, in Basel, CH-020.3.004.343-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2011, S. 6, Publ. 6051614).
Firma neu:
proa ag in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.02.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stingelin, Dr. Alfred, von Pratteln, in Hasliberg Goldern, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].