Informazioni su Ewald Stillhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ewald Stillhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004587364, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZZ WANCOR AG, in Regensdorf, CHE-100.172.676, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Markus, von Wäldi, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stillhard, Ewald, von Mosnang, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neudecker, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Regensdorf];
Platter-Cosic, Alen, von Rickenbach (ZH), in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: kroatischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: 5231196, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der ZZ Wancor, in Regensdorf, CH-020.7.000.778-5, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S. 29, Publ. 4862956).
Urkundenänderung:
14.05.2009.
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der ZZ Wancor AG.
Domizil neu:
c/o ZZ WANCOR AG , Althardstrasse 5, 8105 Regensdorf.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma und mit diesen wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Sie kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit. Zur Erreichung des Stiftungszweckes oder einzelner Teile davon kann die Stiftung Versicherungsverträge zugunsten der Destinatäre oder eines Teils derselben abschliessen sowie in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss..
Organisation neu:
Stiftungsrat von 6 oder mehr Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Adolf, von Boswil, in Ehrendingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretz, Kaspar, von Vals, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stillhard, Ewald, von Mosnang, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäuble, Hannes, von Sulz AG, in Riniken, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Domenig, Christof, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4862956, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der ZZ Wancor, in Regensdorf, CH-020.7.000.778-5, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2007, S. 23, Publ. 4105206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Christian, von Hemberg, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zancanaro, Enrico, von Winterthur, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanzendörfer, Bernhard, von Schiers, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretz, Kaspar, von Vals, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stillhard, Ewald, von Mosnang, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.