Informazioni su Rudolf Stettler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Stettler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005991088, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AST Birrer GmbH, in Pieterlen, CHE-108.197.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Karin Maria, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stettler, Rudolf, von Bolligen, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Bernhard, von Luthern, in Pieterlen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 58 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 46 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005985322, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AST Birrer GmbH, in Pieterlen, CHE-108.197.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580188).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Karin Maria, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Stettler, Rudolf, von Bolligen, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005580188, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AST Birrer GmbH, in Pieterlen, CHE-108.197.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829125).
Statutenänderung:
20.09.2022.
Stammkapital neu:
CHF 70'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Eric Bastian, von Schwarzenburg, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lyss, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Huber, Karin Maria, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stettler, Rudolf, von Bolligen, in Biel/Bienne, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].