Informazioni su Thomas Otto Stetter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Thomas Otto Stetter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005783167, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Ongresso Energy AG, in Schwende-Rüte, CHE-496.451.937, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467288).
Statutenänderung:
20.06.2023.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 57'500.00].
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].
Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Übermittlungsform, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinterberger, Ulrich, von Altstätten, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Breitenmoser, Daniel, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stetter, Thomas, von Ellikon an der Thur, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005672630, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
First Climate (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-105.213.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2021, Publ. 1005363677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachert, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Aichtal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wohlgemuth, Nikolaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knoesel, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Würzburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stetter, Thomas, von Ellikon an der Thur, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Manieram, Linda, kanadische Staatsangehörige, in Vaduz (LI), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005536869, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SI Solar Investments GmbH, in Wettingen, CHE-378.613.733, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005268174).
Statutenänderung:
25.07.2022.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Hägelerstrasse 6, 5400 Baden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stetter, Thomas Otto, von Ellikon an der Thur, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Stetter, Thomas, in Wettingen].