Informazioni su Christian Stephan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Stephan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005134594, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Finium Revisions GmbH, bisher in Basel, CHE-316.301.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963394).
Statutenänderung:
05.03.2021.
Firma neu:
Conwistra GmbH.
Sitz neu:
Oberwil (BL).
Domizil neu:
c/o Christian Stephan, Therwilerstrasse 41, 4104 Oberwil BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Patrick, von Gelterkinden, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stephan, Christian, von Laufenburg, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Frenkendorf, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005133237, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Finium GmbH, in Basel, CHE-496.674.466, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stephan, Christian, von Laufenburg, in Frenkendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Patrick, von Gelterkinden, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Erb, Fabian, von Gelterkinden, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zulji, Alen, von Liestal, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004967954, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Finium GmbH, in Basel, CHE-496.674.466, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738837).
Statutenänderung:
24.08.2020.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Patrick, von Gelterkinden, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Erb, Fabian, von Gelterkinden, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stephan, Christian, von Laufenburg, in Frenkendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zulji, Alen, von Liestal, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].