Informazioni su Arthur Stelzer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Stelzer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2843973, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft 'Pro Sagi Samstagern', in Richterswil, CHE-101.846.313, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2127523).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Edwin, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stelzer, Arthur, von Zürich, in Richterswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Daniel, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5409900, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Sagi Samstagern, in Richterswil, CH-020.5.901.267-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2008, S. 23, Publ. 4601792). Mit Erklärung vom 09.07.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Theodor, von Wädenswil, in Feusisberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Richterswil];
Stelzer, Arthur, von Zürich, in Richterswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nötzli, Marcel, von Richterswil, in Freienbach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Sagi Samstagern, in Richterswil, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 20.04.1988, S. 1558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldvogel, Kurt, von Richterswil und Schaffhausen, in Richterswil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nauer, Willi, von Richterswil, in Richterswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streuli, Elisabeth, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedi, Gregori, von Morissen und Obersaxen, in Richterswil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stelzer, Arthur, von Zürich, in Richterswil, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Königshausen, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landolt, Werner, von Winterthur und Rheinau, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaugg, Max, von Richterswil und Meilen, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbach, Ulrich, von Toffen, in Richterswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.