Informazioni su Werner Martin Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Martin Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005372096, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vogt Cargo, Fracht & Express GmbH, in Bern, CHE-116.209.150, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361180).
Statutenänderung:
17.12.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.12.2021 und Bilanz per 18.11.2021 mit Aktiven von CHF 1'815'246.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 415'978.68 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 100.00.00.
Firma neu:
Vogt Cargo, Fracht & Express AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vogt Cargo, Fret & Express SA) (Vogt Cargo, Carico & Express SA) (Vogt Cargo, Freight & Express Ltd.).
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Waldeckweg 43, 3053 Münchenbuchsee.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Fracht, Kurier und Logistik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, E-Mail oder elektronischer Mitteilung mit Zustellungsnachweis.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Thomas, von Fraubrunnen, in Münsingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Werner Martin, von Trub, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walt, Ulrich, von Eichberg, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Alexander, von Wangen (SZ), in Innerberg (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Murzelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005174736, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Golf Thunersee AG, in Thun, CHE-108.634.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Werner Martin, von Trub, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschbacher, Werner, von Trachselwald, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl, Hanspeter, von Vechigen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Hans, von Innertkirchen, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiez, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steffen, Bruno, von Dürrenroth, in Müntschemier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balzli, René, von Bolligen, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oppliger, Roger, von Sumiswald, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004668784, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Fastholding AG, in Sarnen, CHE-115.294.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, S.0, Publ. 1187607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Andreas, von Seeberg, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Werner Martin, von Trub, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].