Informazioni su Ueli Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ueli Steiner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ueli Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005731962, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Foundation Global Carbon Register, in Arbaz, CHE-186.296.645, Rue de l'Ancienne Eglise 9, 1974 Arbaz, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
22.03.2023.
Zweck:
Die Stiftung besitzt den Global Carbon Register Standard und entwickelt diesen kontinuierlich weiter. Weiter besitzt die Stiftung das Global C-Sink Registry Tool. Die Stiftung legt basierend auf dem zugehërigen Standard die Vorgaben fest, wie Kohlenstoff-Senken (C-Senken) eingetragen, überprüft und gehandelt werden. Beschreibung lm Register werden aile C-Senken registriert, welche mit den verschiedenen Standards im Global C-Sink Ecosystem zertifiziert werden. Die Stiftung legt eine Gebührenordnung für eingetragene C-Senken fest.
Eingetragene Personen:
Schmidt, Hans-Peter, von Arbaz, in Arbaz, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Ueli, von Schlossrued, in Schlossrued, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
NOFIVAL SA, succursale de Sion (CHE-181.116.368), in Sion, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005582664, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CERES-CERT AG, in Frick, CHE-244.922.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463927).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matzenberger, Hans, österreichischer Staatsangehöriger, in Enzersfeld (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ueli, von Schlossrued, in Schlossrued, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005500233, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
diversitas ag, in Zürich, CHE-426.958.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418654).
Statutenänderung:
03.06.2022.
Firma neu:
ONO-APP AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Firma wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.06.2022 in ONO-APP AG geändert. Anschliessend wird die Gesellschaft mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Martin, von Muolen, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenisch, Christoph, von Chur, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ueli, von Schlossrued, in Schlossrued, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Tobias, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].