Informazioni su Elisabeth Steiner-Liedekerken
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elisabeth Steiner-Liedekerken
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004856583, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Steiner Schreinerei GmbH, in Erlen, CHE-103.827.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4351783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner-Liedekerken, Elisabeth, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Michael, von Walterswil (BE), in Riedt b. Erlen (Erlen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Tschann, Katharina Maria, von Eschlikon, in Riedt b. Erlen (Erlen), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1970461, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Steiner Schreinerei GmbH, in Erlen, CHE-103.827.410, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2009, S. 17, Publ. 5344682).
Statutenänderung:
27.01.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [aufgehoben] [bisher: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steiner, Michael, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steiner-Liedekerken, Elisabeth, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Eugen Steiner Schreinerei GmbH, in E r l e n, Kümmertshauserstrasse 2, 8586 Erlen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18. 06.1999.
Zweck:
Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 100'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Umwandlung: Fortsetzung des Geschäfts der infolge Umwandlung in eine GmbH ohne Liquidation aufgelösten Eugen Steiner Schreinerei AG, in Erlen, und Uebernahme von deren Aktiven von CHF 1'284'795.39 und Passiven von CHF 1'138'091.06, gemäss Umwandlungsbilanz per 31.12.1998,zum Preis von CHF 146'704.33.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Steiner, Eugen, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 99'000.-;
Steiner-Liedekerken, Elisabeth, von Walterswil BE, in Riedt bei Erlen (Erlen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.