Informazioni su Karl Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Karl Steiner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karl Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 917619, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.927.869-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7093648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Karl, von Kaltbrunn, in Hagendorn, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollenweider, Hans-Ulrich, von Mettmenstetten, in Buchs AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Hans Ulrich, von Herisau, in Aeugst am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertogg, Jörg, von Sevgein, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Roger, von Sevelen, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreher, Stefan, von Hausen AG, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terryn, Kristof, belgischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bastas, Seda, von Unterentfelden, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Tüfekçi, Seda, in Wettingen].
Numero di pubblicazione: 6126698, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ks consulting GmbH, in Bern, CH-170.4.001.677-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 5, Publ. 5668228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Karl, von Cham, in Hagendorn (Cham), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Beck, Peter, von Sumiswald, in Köniz, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schori, Kurt, von Radelfingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KS Consulting GmbH, bisher in Baar, Betriebswirtschaftliche Beratungen, insbesondere Marketing/Verkauf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 14.08.1997, S. 5833).
Gründungsstatuten:
17.07.1997.
Statutenänderung:
11.07.2002.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Kurt Schori, Breitenrainplatz 38, 3014 Bern.
Zweck:
Betriebswirtschaftliche Beratungen, insbesondere Marketing/Verkauf;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schori, Kurt, von Radelfingen, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [wie bisher];
Steiner, Karl, von Cham, in Hagendorn (Cham), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [wie bisher].