Informazioni su Daniel Steiner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Steiner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Steiner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006020366, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rettungsdienst Intermedic AG, in Berikon, CHE-100.772.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005935592).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Jürg, von Schangnau, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haenni, Pierre Olivier, von Sion, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Markus, von Höchstetten, in Kirchberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretan, Raymond, von Leukerbad, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Daniel, von Herzogenbuchsee, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Bruno Pascal, von Marthalen, in Berikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hilsenbeck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005976234, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SANSYS SOLUTIONS AG, in Baar, CHE-176.454.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880806). [gestrichen: Mit Erklärung vom 31.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marci, Alessandro Pietro, von Verzasca, in Duillier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Jürg, von Schangnau, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haenni, Pierre Olivier, von Sion, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Markus, von Höchstetten, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretan, Raymond, von Leukerbad, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Daniel, von Herzogenbuchsee, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005880806, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SANSYS SOLUTIONS AG, in Baar, CHE-176.454.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furegati, Jean-Claude, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grell, Steffen Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Daniel, von Herzogenbuchsee, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marci, Alessandro Pietro, von Verzasca, in Duillier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.