Informazioni su Chris Alexander Steiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chris Alexander Steiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4440549, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 29'894 vom 21.08.2018 promedias AG, in Niederhasli, CHE-108.672.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433149). Gemäss TR 29894 vom 21.08.2018 wurde Steiger, Chris Alexander, von Meilen, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift] publiziert, der bisher Text wäre korrekt [Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, in Bülach].
Numero di pubblicazione: 4433149, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
promedias AG, in Niederhasli, CHE-108.672.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2014, Publ. 1414963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Mistelgau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Aline Raffaela, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Chris Alexander, von Meilen, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Steiger, Rachel, von Meilen, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5408742, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
promedias AG, in Dielsdorf, CH-020.3.020.129-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2008, S. 21, Publ. 4663796).
Statutenänderung:
16.12.2009.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Trockenloostrasse 29, 8105 Regensdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, die Planung und den Support von Audio- und Videoanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Chris Alexander, von Meilen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Oberweningen].