Informazioni su Alfred Steiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Steiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004909698, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
A. Steiger AG, in Oberentfelden, CHE-103.347.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, S.0, Publ. 1669423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Alfred, von Meilen und Büron, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1669423, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
A. Steiger AG, bisher in Freienbach, CHE-103.347.825, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575224).
Gründungsstatuten:
25.01.2012.
Statutenänderung:
24.07.2014.
Sitz neu:
Oberentfelden.
Domizil neu:
Gerbegasse 22, 5036 Oberentfelden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftich, per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Dorit, von Meilen und Büron, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fibada Revisions GmbH (CHE-102.181.114), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Daniel, von Beinwil am See, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Alfred, von Meilen und Büron, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6575224, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
A. Steiger AG, bisher in Horgen, CH-020.3.924.920-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2008, S. 19, Publ. 4362954).
Gründungsstatuten:
11.12.1984.
Statutenänderung:
25.01.2012.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Höh-Rohnenweg 23, 8832 Wilen SZ.
Zweck neu:
Unternehmensberatung, Erbringung von Dienstleistungen insbesondere für das Elektroinstallationsgewerbe und den Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Alfred, von Meilen und Büron, in Freienbach, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter mit Einzelunterschrift];
Steiger, Dorit, von Meilen und Büron, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].