Informazioni su Johann Niklaus Steib
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johann Niklaus Steib
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006110133, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Qvq AG in Liquidation, in Basel, CHE-194.144.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steib, Johann Niklaus, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cornella, Guido, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005694656, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Qvq AG in Liq., in Basel, CHE-194.144.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, Publ. 1005691292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welten, Harry, von Saanen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steib, Johann Niklaus, von Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cornella, Guido, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005034812, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
proALPHA Schweiz AG, in Münchenstein, CHE-101.490.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952967).
Statutenänderung:
06.11.2020.
Sitz neu:
Aesch (BL).
Domizil neu:
Gewerbestrasse 7, 4147 Aesch BL.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung, Entwicklung und den Vertrieb von lT- und lnformationssystemen im ln- und Ausland, Beratung und Schulung von Anwendern und Händlern sowie Unternehmensberatung in allen betriebswirtschaftlichen und technisch relevanten Fragen, insbesondere der lT- und Organisationsberatung. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen sowie Bürgschaften eingehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steib, Johann Niklaus, von Basel, in Riehen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Mandelbachtal (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Martin, von Hemberg, in Siviriez, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.