Informazioni su Lorenz Stecher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lorenz Stecher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4248389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Restaurant Lägernstübli, in Boppelsen, CHE-114.725.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3660991).
Statutenänderung:
06.04.2018. Gemäss Erklärung vom 10.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stecher, Lorenz, von Scuol, in Boppelsen, Vizepräsident der Verwaltung, Rechnungsführer der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Patrick, von Bassersdorf, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rägi Treuhand und Immobilien GmbH (CHE-114.467.965), in Regensdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiffmann, Thomas, von Luzern, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, Rechnungsführer der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2207941, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Restaurant Lägernstübli, in Boppelsen, CHE-114.725.452, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, Publ. 6281440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegg, Markus, von Schüpfen, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Rijn, Cees, von Boppelsen, in Boppelsen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stecher, Lorenz, von Scuol, in Boppelsen, Vizepräsident der Verwaltung und Rechnungsführer der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Tarasp, Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baur, René, von Basel, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Jean-Paul Stephan, von Glarus Nord, in Boppelsen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rägi Treuhand und Immobilien GmbH (CHE-114.467.965), in Regensdorf, Revisionsstelle [bisher: Rägi Treuhand und Immobilien GmbH (CH-020.4.038.457-7)].