Informazioni su Egon Starowojtow
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Egon Starowojtow
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005204913, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bau Contracting GmbH, in Zug, CHE-464.894.271, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004682038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Starowojtow, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Abbach (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strauss, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Abbach (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Csipke, Jerôme, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Abbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wutzlhofer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Abensberg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005204989, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
imgp (Schweiz) AG, in Zug, CHE-114.558.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Starowojtow, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Abbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strauss, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Abbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Csipke, Jerôme, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Abbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wutzlhofer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Abensberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004907982, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MAB Anlagenbau GmbH, in Bätterkinden, CHE-322.600.227, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004825907).
Statutenänderung:
19.05.2020.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Christoph, von Eschenz, in Bolligen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gilgen, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Heimiswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fritzl, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Völkermarkt (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Harder, Astrid, von Ruswil, in Bolligen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Seitlinger, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Tamsweg (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Starowojtow, Egon, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Abbach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Wölfl, Gottfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Tamsweg (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].