Informazioni su Robert Starbuck
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Starbuck
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005645122, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PanBuck (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-115.033.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071015).
Firma neu:
PanBuck (Schweiz) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PanBuck (Switzerland) Limited in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Starbuck, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Grand Isle / VT (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Amman (JO)];
Hess, Jürg, von Walterswil (BE), in Zürich, Direktor, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schriber, Regula Ann, von Luzern, in Freienbach, Direktorin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6843846, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PanBuck (Schweiz) AG, in Kilchberg ZH, CH-130.3.014.754-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6520694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfanner, André, von Gurmels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Starbuck, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Amman (JO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Jürg, von Walterswil BE, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Reto Thomas, von Fahrwangen, in Kilchberg ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6290000, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PanBuck (Schweiz) AG, bisher in Feusisberg, CH-130.3.014.754-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 14, Publ. 5229172).
Statutenänderung:
19.07.2011.
Sitz neu:
Kilchberg ZH.
Domizil neu:
Böndlerstrasse 24, 8802 Kilchberg ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Oskar, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Starbuck, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Amman (JO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Miami Beach, Florida (US)];
Hess, Jürg, von Walterswil BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Reto Thomas, von Fahrwangen, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.