Informazioni su Urs Stampfli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Stampfli
Ultimi comunicati FUSC: Urs Stampfli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005360203, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
HBMG GMBH, in Basel, CHE-492.149.847, c/o Urs Stampfli, Birmannsgasse 49, 4055 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2021. 06.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, das Halten, die Veräusserung sowie die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.12.2021 21 Namenaktien zu nominell CHF 1'000, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 1'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stampfli, Urs, von Rumisberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005355454, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
P'INC. AG, in Langenthal, CHE-103.980.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2753617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Urs, von Gontenschwil, in Bützberg (Thunstetten), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Medici, Roberto, von Novazzano, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Alexander, von Trachselwald, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stampfli, Urs, von Rumisberg, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sigrist, Patrick, von Uffikon und Meggen, in Wiedlisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2753617, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
P'INC. AG, in Langenthal, CHE-103.980.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1754767).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stampfli, Urs, von Rumisberg, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangen an der Aare];
Medici, Roberto, von Novazzano, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Solothurn];
Sigrist, Patrick, von Meggen und Uffikon, in Wiedlisbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zofingen].