Informazioni su Hugo Willem Stam
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Hugo Willem Stam
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005416012, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Physiotherapie Stam GmbH, in Würenlingen, CHE-230.828.016, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071588). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stam, Hugo, von Kriens, in Zurzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bad Zurzach];
Stam, Sandra, von Kriens, in Zurzach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bad Zurzach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005414890, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Physio Würenlingen AG, in Würenlingen, CHE-317.756.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005019412). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stam, Hugo Willem, von Kriens, in Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Zurzach];
Stam, Sandra Maria, von Kriens, in Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Zurzach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005006001, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Physio Würenlingen AG, in Würenlingen, CHE-317.756.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hillenbrand, Astrid, deutsche Staatsangehörige, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hillenbrand, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stam, Hugo Willem, von Kriens, in Bad Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stam, Sandra Maria, von Kriens, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].