Informazioni su Yves Anthony Stäubli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Anthony Stäubli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005656302, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stäubli AG Pfäffikon, in Freienbach, CHE-100.042.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottschall, Carsten, von Kappel am Albis, in Wangen (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäubli, Yves, von Horgen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Ulrich, von Eriswil, in Eschenbach (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Gérald, französischer Staatsangehöriger, in Lathuile (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004672283, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stäubli Holding AG, in Freienbach, CHE-103.196.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baer, Jakob, von Kleinandelfingen, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serra, Yves, französischer Staatsangehöriger, in Dachsen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stäubli, Yves Anthony, von Horgen, in Wollerau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stäubli, Yves A., Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
de Germond, Carolyne, von Horgen, in Genève, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 4022731, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissmem, in Zürich, CHE-113.534.346, Verein (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062693).
Statutenänderung:
20.06.2017.
Zweck neu:
Swissmem ist ein Industrieverband. Sie vereinigt Unternehmen der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie und angrenzender Branchen einschliesslich Zuliefer-, Engineering- und Dienstleistungsfirmen. Swissmem vertritt die Interessen der schweizerischen Industrie in wirtschaftspolitischen Belangen gegenüber Behörden, Verbänden und Öffentlichkeit. Sie informiert über deren Anliegen und erbringt Dienstleistungen für ihre Mitglieder. Swissmem fördert die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Industrie, indem sie sich für langfristig günstige Voraussetzungen ihrer Tätigkeit und Entwicklung einsetzt und die Aus- und Weiterbildung fördert. Swissmem kann für Dritte Aufgaben erfüllen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baehny, Albert, von Bolligen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grieder, Calvin, von Basel, in Stein am Rhein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hälg, Paul Johann, von Niederhelfenschwil, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Puffi, Franco, von Lugano, in Ponte Capriasca, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stäubli, Yves, von Horgen, in Wollerau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wandfluh, Hansruedi, von Frutigen, in Kandergrund, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hatebur Calderón Ruiz de Chavez, Claudine, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirzel, Martin, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lile, Gilbert, von La Neuveville, in Evilard, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechsteiner, Michael, von Appenzell, in Oberweningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wandfluh, Dr. Matthias, von Kandergrund, in Frutigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiber, Stefan, von Wil (SG), in Wil (SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.