Informazioni su Philipp Stämpfli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Philipp Stämpfli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Stämpfli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004456454, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Eichberg, in Uetendorf, CHE-110.627.721, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040881).
Domizil neu:
c/o Marius Mauron, Eichberg 275, 3661 Uetendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartlome, Vinzenz, von Bern und Münchenbuchsee, in Bern, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Karl, von Huttwil, in Uetendorf, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mischler, Heinz, von Guggisberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauron, Marius, von Fribourg, in Uetendorf, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Adrian, von Oberburg, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Fabian, von St. Stephan, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Philipp, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1684407, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schlossmuseum Thun, in Thun, CHE-107.240.681, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, Publ. 6657810).
Urkundenänderung:
17.06.2014.
Name neu:
Stiftung Schloss Thun.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt, das Schloss Thun interessierten Besucherinnen und Besuchern offen zu halten, Veranstaltungen durchzuführen und das im Schloss untergebrachte Museum im Interesse der Allgemeinheit zu erhalten, zu betreiben und weiterzuentwickeln sowie, im Zusammenhang damit, die Regional-, Stadt- und Schlossgeschichte in ihrer Vielfalt und ihrem Beziehungsnetz darzustellen und bekanntzumachen. Sie hat gemeinnützigen Charakter. Im Rahmen des Stiftungszwecks kann die Stiftung mit andern Institutionen zusammenarbeiten und Forschungsaufträge erteilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Thun (CH-092.3.001.058-3), in Thun, Revisionsstelle;
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Jegenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cadisch, Martina, von Cazis, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hefti, Sara, von Luchsingen und Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Philipp, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flubacher, Marianne, von Basel, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Matthias, von Zäziwil, in Unterlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfanner, Katharina, von Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Simon, von Steffisburg, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
KMU-Revisionen AG Thun (CHE-460.709.133), in Thun, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5839300, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schlossmuseum Thun, in Thun, CH-092.7.001.797-6, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 4, Publ. 4841386). [Streichung von Amtes wegen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Alle Stiftungsratsmitglieder sind kollektiv zu zweien zeichnungsberechtigt wie folgt: Präsident oder Vizepräsident zeichnen zusammen mit einem anderen Stiftungsratsmitglied.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wyttenbach, Bernhard, von Thun, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Markus, von Thun und Ins, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassner, Beat, von Amsoldingen, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bähler, Daniel, von Wattenwil, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Jegenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lohner, Heinrich K., von Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cadisch, Martina, von Cazis, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Präz, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefti, Sara, von Luchsingen und Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stämpfli, Philipp, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Wabern (Köniz), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].