Informazioni su Erich Stählin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erich Stählin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6047396, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
damig GmbH, in Lengnau BE, CH-020.4.027.163-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2010, S. 4, Publ. 5558544).
Firma neu:
damig GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.02.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Werner, von Basel, in Breitenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stählin, Erich, von Heitenried, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3118156, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
damig GmbH, bisher in Eglisau, CH-020.4.027.163-4, Erbringung von Informatik-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2004, S. 20, Publ. 2322472).
Statutenänderung:
12.11.2005.
Sitz neu:
Lengnau BE.
Domizil neu:
c/o Erich Stählin, Oelestrasse 26, 2543 Lengnau bei Biel.
Zweck:
Informatik-Dienstleistungen, Beratung und Schulung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 24'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
brieflich oder fernschriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Schroth, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Werner, von Basel, in Breitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Stählin, Erich, von Heitenried, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Lutscher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Näther, Heinz-Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Schmutz, Thomas, von Wald BE, in Oberengstringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: von Zimmerwald].
Numero di pubblicazione: 1067224, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
damig GmbH, in Eglisau, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau.
Postadresse:
damig GmbH, Postfach 30, 8193 Eglisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.05.2003.
Zweck:
Informatik-Dienstleistungen, Beratung und Schulung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 24'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Huber-Schroth, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Stählin, Erich, von Heitenried, in Lengnau BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Brupbacher, Werner, von Basel, in Breitenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Lutscher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Näther, Heinz-Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Schmutz, Thomas, von Zimmerwald, in Oberengstringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.