Informazioni su Urs Städeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Städeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005604742, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LRS Engineering AG, in Frauenfeld, CHE-105.622.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005367428). [keine Mutationen, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städeli, Urs, von Bassersdorf, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Thundorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fehr, Peter, von Buchberg, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005002340, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Holzwerk Rafz Holzhandel AG, in Rafz, CHE-102.404.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004463764).
Firma neu:
Holzwerk Rafz Holzhandel AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.10.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Städeli, Urs, von Bassersdorf, in Diessenhofen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2950457, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
ELTAVO GmbH, in Beringen, CHE-100.730.694, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, Publ. 5821382).
Firma neu:
ELTAVO GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil, c/o Städeli Util-Treuhand, Rathausgasse 2, 8253 Diessenhofen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühlmann, Peter, von Lohn (SH), in Löhningen, Vorsitzender Geschäftsführer, mit Unterschrift zu zweien,;
Haller, Bernd, von Deutschland, in Oberrot (DE), mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bölsterli, Urs, von Basadingen-Schlattingen, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Unterschrift zu zweien];
Städeli, Urs, von Bassersdorf, in Diessenhofen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Unterschrift zu zweien].