Informazioni su Viktor Spörndli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Viktor Spörndli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2623103, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weinbaugenossenschaft Löhningen, in Löhningen, CHE-102.764.422, Genossenschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, Publ. 4836494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwaninger, Reinhard, von Guntmadingen, in Guntmadingen (Beringen), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züst, Urs, von Wolfhalden, in Löhningen, Präsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien;
Walter, Thomas, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kölliker, Armin, von Thalwil, in Beringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gavazzi, Adriano, von Sonvico, in Beringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli, Viktor, von Löhningen, in Schaffhausen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Unterschrift zu zweien];
Walter, Annemarie, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Unterschrift zu zweien];
Hallauer, Markus, von Wilchingen, in Hallau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hallauer, Sonja, von Wilchingen, in Löhningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niedermann, Paul Emil, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spörndli, Jakob, von Löhningen, in Löhningen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3481016, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weinbaugenossenschaft Löhningen, in Löhningen, CH-290.5.004.615-5, Förderung der Qualitätsproduktion im Weinbau, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2004, S. 10, Publ. 2243196).
Statutenänderung:
30.08.2005.
Domizil neu:
bei Daniel Walter, Hauptstrasse 16, 8224 Löhningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Kurt, von Löhningen, in Löhningen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli, Viktor, von Löhningen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schwaninger, Reinhard, von Guntmadingen, in Guntmadingen, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gavazzi, Adriano, von Sonvico, in Beringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kölliker, Armin, von Thalwil, in Beringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Thomas, von Löhningen, in Löhningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walter, Annemarie, von Löhningen, in Löhningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Daniel, von Löhningen, in Löhningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 754090, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Weinbaugenossenschaft Löhningen, in Löhningen, Förderung der Qualitätsproduktion im Weinbau, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2002, S. 12).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gavazzi, Adriano, von Sonvico, in Beringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli, Viktor, von Löhningen, in Schaffhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.