Informazioni su Monika Spisak
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Monika Spisak
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005397572, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Pointsoft AG, in Zug, CHE-104.476.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977906).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altorfer, Karin, von Basel und Brütten, in Granges-Paccot, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien];
Brise, Yves Dominique, von Allschwil, in Spreitenbach, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Buchs, Matthias, von Jaun, in Reiden, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Gräf, Peter, von Sursee, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham];
Rüttimann, Cyrill, von Steinhausen, in Hausen am Albis, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Färber, Markus, von Thal, in Küttigen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oertle, David, von Teufen (AR), in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfenninger, Andreas, von Bäretswil, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spisak, Monika, von Fällanden, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005397553, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Innovation Process Technology AG, in Zug, CHE-108.736.068, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977890).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altorfer, Karin, von Basel und Brütten, in Granges-Paccot, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien];
Brise, Yves Dominique, von Allschwil, in Spreitenbach, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Buchs, Matthias, von Jaun, in Reiden, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Rüttimann, Cyrill, von Steinhausen, in Hausen am Albis, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Färber, Markus, von Thal, in Küttigen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oertle, David, von Teufen (AR), in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfenninger, Andreas, von Bäretswil, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spisak, Monika, von Fällanden, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5413340, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
ERA IT SOLUTIONS AG, bisher in Freienbach, CH-020.3.024.250-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 16, Publ. 5240972).
Gründungsstatuten:
09.02.2001.
Statutenänderung:
08.12.2009.
Sitz neu:
Domat/Ems.
Domizil neu:
via Nitscholas 1, 7013 Domat/Ems.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art in der IT Branche;
kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Bärtsch AG (CH-350.3.001.887-7), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Aldo, von Quarten und Zürich, in Domat/Ems, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spisak, Monika genannt Mona, von Fällanden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Straus, Marko, von Luterbach, in Luterbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].