Informazioni su Cyrille Christian Spicher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Cyrille Christian Spicher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005486650, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, in Bern, CHE-105.961.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spicher, Cyrille Christian, von Ueberstorf, in Colombier NE (Milvignes), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Jonathan, von Oberentfelden, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3656249, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'459 vom 04.07.2017 Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, in Bern, CHE-105.961.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3630323).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spicher, Cyrille Christian, von Ueberstorf, in Colombier NE (Milvignes), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Colombier VD (Echichens)].
Numero di pubblicazione: 3630323, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, in Bern, CHE-105.961.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günter, Rolf, von Thörigen, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Andreas, von St. Silvester, in Schmitten FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinatz Bürki, Gundula, von Langnau im Emmental, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heinatz, Gundula, deutscher Staatsangehöriger, in Bern];
Ruppen, Pascal, von St. Niklaus, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarbach, Marc, von St. Niklaus, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmucki, Stephan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spicher, Cyrille Christian, von Ueberstorf, in Colombier VD (Echichens), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bögli, Dominik, von Seeberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2 [bisher: in Erlach];
Fankhauser, Beatrice, von Trub, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rieder, Andreas, von Wiler (Lötschen), in Oberlindach (Kirchlindach), mit Kollektivprokura zu zweien.