Informazioni su Christoph Hansjürg Spengler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Hansjürg Spengler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004595480, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accelerom AG, in Zürich, CHE-111.778.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2006, S.20, Publ. 3581070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trewitax Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spengler, Christoph Hansjürg, von Lenzburg, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3126892, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MasekSpengler AG Brand and Marketing Engineering, in Zürich, CH-073.3.004.577-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2004, S. 19, Publ. 2115234).
Statutenänderung:
17.11.2005.
Firma neu:
THE RAISING SUN AG.
Domizil neu:
Schoffelgasse 7, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Projektplanung und Realisation sowie Trendforschung, Public Relations und Corporate Identity. Die Gesellschaft kann andere Handelsgesellschaften im In- und Ausland vermitteln.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 100.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spengler, Christoph Hansjürg, von Lenzburg, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Michael, von Biel/Bienne, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2707432, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accelerom AG, in Zürich, CH-020.3.027.919-1, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2005, S. 18, Publ. 2674478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spengler, Christoph Hansjürg, von Lenzburg, in Dübendorf, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].